44问答网
所有问题
当前搜索:
原西安交大党委副书记王
西安交大党委副书记
什么级别
答:
副部长级。王树国,男,1958年10月出生于河北献县,1976年11月入党,1973年6月参加工作,哈尔滨工业大学机电控制及自动化专业在职博士研究生毕业。曾任
西安交通大学党委副书记
、校长(副部长级)。主要从事机器人自主控制理论、机器人传感器技术、空间机器人技术;医疗辅助机器人系统、医疗设备与仪器;生物医学...
西安交大
历任校长是谁?
答:
王树国,男,汉族,河北献县人,1958年10月生,1973年6月参加工作,1976年11月入党。研究生学历,工学博士学位。哈尔滨工业大学机械工程系机电控制及自动化专业毕业。生物医学仪器与工程学科教授,博士生导师。现任第十三届全国人民代表大会常务委员会委员、
西安交通大学
校长(副部长级)、
党委副书记
.1977年...
西安交大
王树国接任者
答:
孙早,男,汉族,1962年10月生,安徽舒城人,中国共产党党员,1987年7月参加工作,南京大学经济学系国民经济管理专业毕业,研究生学历,经济学博士,教授,博士生导师。现任
西安交通大学
校长(副部长级)、
党委副书记
。孙早教授在经济学领域有着深厚的学术背景和丰富的研究经验。他在南京大学获得经济学博士...
王国树任
西安交大
校长吗
答:
西安交大
校长王国树是
党委副书记
。王树国,男,1958年10月出生,1976年11月入党,1973年6月参加工作,哈尔滨工业大学机电控制及自动化专业在职博士研究生毕业。现任
西安交通大学
校长(副部长级)、党委副书记。1977年,考入哈尔滨工业大学机械工程系,先后获工学学士、硕士、博士学位。1987年至1989年,在法国...
西安交大
校长王树国简介
答:
2000年6月至2002年3月:黑龙江省科学技术厅厅长、党组
书记
2002年3月至2014年4月:哈尔滨工业大学校长(副部长级),
党委
委员、常委 (期间:兼任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长(至2009年),哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室主任(至2010年)[5] )2014年4月至今:
西安交通大学
校长(副部长...
西安交通大学
走出过哪些名人?
答:
首先我要介绍一下彭康书记,学校的第一个书院就叫彭康书院,他是
交大
的老校长,也是中央华东局原宣传部长,他是中国著名的马克思主义哲学家、教育家、革命家。1952年起任
交通大学
校长、
党委书记
。1956年率领交通大学内迁
西安
,这时还没有分出上交和
西交
两个学校,彭康书记依然为交通大学的校长,直到1959年起开始担任西安交通...
王希勤是院士么?
答:
王希勤,男,汉族,1968年6月出生,江苏泰县(现泰州市姜堰区)人,博士,教授。现任教育科学文化卫生委员会副主任委员,清华大学
党委副书记
、校长。而C9大学校长大都是院士,只有清华大学校长王希勤、原哈工大校长(现任
西安交大
校长)王树国不是院士。但他们和大多数名校校长有着同样的特点:都是从本校...
西安交通大学
走出过哪些名人?
答:
那真正从
西安交通大学
走出来的名人都有哪些呢?接下来,笔者就给大家盘点一下,看看西安交通大学走出过哪些名人。1、360创始人周鸿祎作为当今互联网企业里一个比较知名的企业,网友对于奇虎360应该不会陌生。毕竟谁的电脑上都可能会装着一个名叫“360安全卫士”软件和一个名叫“360杀毒&...
高山行主要经历
答:
西安交通大学
管理学院学术委员会委员,西安交通大学金禾研究中心学位委员会委员;1994年2月起任系主任助理;1998年10月起任管理学院党委委员,
党委副书记
兼纪律检查委员会书记,管理学院监察委员会主任;2003年6月起任管理学院党委副书记(主持工作);2003年12月起任管理学院
党委书记
;2004年2月起任西安交通...
西安交大
校长什么级别
答:
副部级,1992年中国出现了14所副部级大学,其中既有清华和北大,也有
西安交通大学
。因此,1992年以后的西安交通大学校长,行政级别都是副部级领导干部。不仅西安交通大学的校长行政级别是副部级,西安交通大学的
党委书记
,行政级别同样是副部级。西安交通大学校长是享受一个副部级的待遇,这样的待遇也不是所有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西安交通大学校长王树国简介
王树国是西安交大的
西安交大原校长是谁
西安交通大学副校长万年人
西安交通大学校长王国树退休
西安交大校长
西安交通大学原校长
西安交通大学老校长
西安交大校长王国树去哪里了