44问答网
所有问题
当前搜索:
海丰县现任县委书记是谁
沈木荣的工作履历
答:
2006.05正处级;2007.04—2009.02 汕尾市经济贸易局局长、党组书记;2009.02—2012.09 中共
海丰县委
副书记、海丰县人民政府县长、党组书记;2012.09— 2014.04 :中共海丰
县委书记
,
陈继炮个人履历
答:
从1987年9月至1990年10月,陈继炮担任海丰县海城镇
委书记
,同时于1990年2月兼任镇纪委书记及镇人大主席团常务主席。1990年10月至1997年7月,他成为
海丰县委
常委、纪委书记,并于1991年9月至1992年7月参加省委党校党政干部培训班学习。1997年7月至2001年11月,陈继炮担任海丰县委副书记,并于1997年8月...
彭洪的一片冰心在玉壶
答:
从1949年11月至1964年,他历任
海丰县委
组织部干事、组织部长、中共海丰县十区区
委书记
、中共海丰县委委员、中共海丰县委第一副书记兼县长。然而,道路并不平坦,各种考验接踵而至。1956年彭洪被推选为党的第八次全国代表大会代表。就在他于北京出席党的第八次全国代表大会,根据会议精神构想描绘着建设海丰...
再见彭湃的读后感
答:
政治片,打着动漫的旗号,没啥意思
陈舜仪人物生平
答:
一九二七年十一月,陈舜仪当选中共
海丰县委
首任
书记
和县苏维埃政府委员,为土地革命和县政建设做出了重大贡献。在东特委领导下,他带领特委克服困难,坚持斗争。一九二八年一月,因“左”倾错误影响,陈舜仪的职务有所调整。面对国民党军队攻陷海丰,他继续在农村领导斗争,坚持反围。在严峻局势下,他提议并...
李庆雄履历
答:
1997年8月至1999年10月,李庆雄的职务进一步扩大,成为
海丰县委
常委、政法
委书记
,同时继续担任公安局局长和党委书记。期间,他还参加了中国人民大学和中国人民公安大学的研究生进修班学习。1999年10月到2003年2月,他在陆丰市担任市委常委和公安局局长,职位变动频繁,包括陆丰市委副书记和公安局局长。2003...
李庆雄的履历
答:
副队长(其间:1986.09—1988.07省政法管理干部学院公安专业学习);1989.02——1994.08,
海丰县
公安局海城分局副局长、局长,海城镇党委委员;1994.08——1995.08,海丰县公安局副局长(正局级)、党委副
书记
;1995.08——1996.11,海丰县公安局局长、党委副书记;1996.11—...
王世顶的经历
答:
01
海丰县
交通局局长、县经委党组成员;1988.01—1988.03 汕尾市城区筹备领导小组成员;1988.03—1992.08 汕尾市城区委常委、纪委书记(86.3-89.3参加省委党校党政干部函授大专班学习);1992.08—1994.12 汕尾市城区委副书记、纪委书记、城区政府党组副书记;1995.01—1999.05 陆河
县委书记
、县...
骆金堤的人物履历
答:
1973.04—1976.08
海丰县
联安镇长埔小学教师;1976.08—1978.03 海丰县联安公社长埔大队干部,负责团工作;1978.04—1979.11 海丰县师范学校读书;1979.11—1984.01 海丰县梅陇中心小学教师、梅峰中学团干;1984.01—1987.08 海丰县梅陇区、(镇)团委副
书记
、书记(1985.9—1987.7参加惠阳地委党校...
刘廷波
海陆丰
苏维埃政权主要领导人之一
答:
刘廷波(1909~~1980),字木深,
广东海丰
人。出身于商读世家,崇拜孙中山的革命理论,广东省陆丰县苏维埃政府县长刘廷波同志少时学过拳术击技,1926年,入读陆丰县第一中学,1927年,加人中国共产党,走上革命道路,通晓国语、粤语、客家、潮汕、福佬五种语言,刘廷波以农民协会特派员的身份,被派到...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
海丰彭俏奇县委书记
历届海丰县书记名单照片
海丰县现任县长
广东省委书记到海丰
广东省海丰县县委书记
汕尾市海丰县常委
海丰县书记最新名单
海丰历届县委书记简介表格
海丰县县委书记历来仕途