44问答网
所有问题
当前搜索:
贵州省天柱县县长是谁
陆再义的上任报道
答:
黔东南:陆再义当选
天柱县县长
12月16日,为期5天的天柱县第十六届人民代表大会第一次会议胜利闭幕,大会选举产生了天柱县新一届人大常委会组成人员和天柱县人民政府组成人员,并通过了相关决议。经过投票选举,姚学银同志当选为天柱县第十六届人大常委会主任,贾水英、潘英、杨祖恒、杨绍球、兰爱平、马新菊同志...
龚循政履历
答:
进入21世纪,龚循政先生在贵州省凯里市炉山镇担任党委书记,全面负责地方党政工作,表现出他在政治领导方面的能力和魄力。在接下来的五年里,他先后担任
贵州省天柱县
科技副
县长
、县委常委、政法委书记,深入参与地方经济发展和治安管理,为地方的繁荣稳定做出了贡献。从2010年至今,龚先生担任贵州省台江县委常...
天柱县
属于哪个省哪个市
答:
15. 民国十六年(1927年),
贵州省
划81县(市),
天柱县
属二等县,改县知事为
县长
;民国二十四年(1935年),属第十行政督察区(驻黎平);翌年,改属第一行政督察区(驻镇远)。
天柱县
副
县长
袁仁勇怎么还不下课
答:
如果他是一心为民的好官,那可能他会继续在这个岗位上为老百姓服务,如果他没有很好的尽职尽责,而且还做了违法违纪的事情,恐怕用不了多久,他就要受到党纪国法的惩罚。
盘县第一中学的历任校长
答:
龙启焰:1945年生,贵州生
天柱县
人。毕业于中南民族学院政治系。1990年9月任盘县一中副校长,1992年10月任党支部书记至今。中学高级教师,1980年获
贵州省
教书育人先进个人称号。系盘县县委委员。易烈兴:1946年出生,贵州晴隆人,1959年毕业安顺师专数理科,曾任盘县一中教导主任、副校长,1994年调盘县教育局副局长。马...
蔡平的工作履历
答:
1995.09—2001.12 任共青团
贵州
省委青农部、办公室主任科员(其间:1997.03-1998.01参加省直赴黔东南州
天柱县
党建扶贫队,挂任石洞镇党委副书记);2001.12—2003.03 任共青团贵州省委助理调研员;2003.03—2004.05 任共青团贵州省委办公室副主任;(其间:2001.03-2004.01在中央党校研究生院在职研究...
吴育标的人物履历
答:
天柱县
财政局财政监察股股长;1991年08月至1993年05月,天柱县鱼塘水库工程指挥部财务科科长、总会计;1993年05月至1995年03月,天柱县财政局局长;1995年03月至1998年02月,天柱县副
县长
、财政局局长;1998年02月至2001年07月,天柱县委常委、副县长(1995年09月至1998年06月在
贵州
省委党校经济...
2014
贵州天柱县城
中学教师遴选98人公告
答:
天柱县
人民政府网( http://www.tianzhu.gov.cn/ ) 天柱县教育局网(http://www.qdneu.com/eduman14/ ); 天柱县公开遴选县城中学教师工作领导小组 组长:彭子培 (天柱县人民政府常务副
县长
) 副组长:李腾刚 (天柱县人民政府副县长) 成员:吴增朝 (天柱县政府办副主任) 姜本银 (天柱县委组织部常务副部长) 戈成...
贵州
黔东南
天柱县
,邦动公安局是怎么办事的?
答:
请到县政府找
县长
办理。如果不行请到州信访局举报(州信访局在原凯里学院对面原州凯里学院附属中学里面),相信你的问题一定得能圆满解决。祝你们全家幸福!
刘锐的人物经历
答:
1997年,浙江大学本科毕业;1997年至2005年在原
贵州
工业大学、贵州大学工作;2005年至今,历任共青团贵州省委办公室副主任、主任、青工部部长、学校部部长。其间,2002年挂任桐梓
县县长
助理,2009年至2010年在
天柱县
党建扶贫。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
天柱县
最新天柱县人事任免
新调任天柱县县长最新消息
天柱县历任县长名单
新调任天柱县县长
天柱新一届领导班子
最新天柱县委书记名单
天柱县主要领导
贵州天柱县委书记是谁