44问答网
所有问题
当前搜索:
贵阳市委常委
李作勋的人物履历
答:
2007年06月至2009年10月,任贵阳市委副秘书长(正县级);2009年10月至2011年10月,任贵阳市委常务副秘书长(其间:2010年02月至2011年02月,挂任云岩区委副书记);2011年10月至2011年12月,任贵阳市委秘书长; 2011年12月至2014年01月,任
贵阳市委常委
、市委秘书长; 2014年01月至2015年05...
辛维光的人物履历
答:
花溪区委副书记)1992.12—1996.12贵州省
贵阳市委常委
、秘书长1996.12—1997.10贵州省贵阳市委常委、副市长(1995.08—1997.08在中国人民大学研究生院哲学系伦理学专业研究生课程进修班学习)1997.10—2000.03贵州省贵阳市委副书记(其间:1999.09—2000.01在中央党校进修部进修班学习)(1995....
秦如培的人物履历
答:
贵阳市委常委
、秘书长;2003年11月至2006年11月,任贵州省贵阳市委副书记、秘书长、政法委书记,贵阳市委副书记(其间:2004年4月至2006年3月,在贵州工业大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办的项目管理专业硕士学位课程班学习);2006年11月至2008年05月,任贵州省毕节地委副书记、行署专员;2008年...
陈少荣的履历
答:
2011年12月--2012年5月 任贵州省六盘水市委常委、盘县县委书记、红果经济开发区党工委书记。2012年5月--2014年1月 任六盘水市委常委,盘县县委书记,贵州红果经济开发区党工委书记,贵州盘北经济开发区党工委书记。2014年1月--至今
贵阳市委常委
,市人民政府党组副书记,贵阳市人民政府常务副市长,贵阳...
刘俊的人物履历
答:
2011年6月至2012年6月任
贵阳市委常委
、市委组织部部长;2012年6月至2013年2月任贵阳市委常委、市委组织部部长,贵阳市委党校校长(兼);2013年2月至2016年1月任贵阳市委常委、市委组织部部长,贵阳市委党校校长(兼),贵阳市委教育工作委员会书记(兼);2016年1月任贵阳市人大常委会党组成员;2016年1...
陈石的人物履历
答:
;2004年08月至2006年12月,任中共
贵阳市委常委
,贵阳市人民政府副市长、党组成员(2003年9月至2006年7月,在北京科技大学化学工程专业攻读化学工程硕士学位);2006年12月至2007年02月,任贵阳市人民政府副市长、党组成员。2007年02月至2015年01月,政协贵阳市第十届委员会主席、...
袁周的相关
答:
贵州省第十一届人民代表大会第五次会议于2011年1月22日补选袁周为贵州省第十一届人民代表大会常务委员会副主任。 2011年3月1日,市委召开全市领导干部大会,宣布省委关于贵阳市人民政府主要领导职务调整的决定:李再勇同志任中共
贵阳市委
委员、
常委
、副书记,免去袁周同志中共贵阳市委副书记、常委、委员职务;...
王三运的三个翻番具体是哪三番
答:
1977.09——1983.05 贵阳师范学院党办工作人员 1983.05——1984.08 贵州省委组织部秘书 1984.08——1987.12 历任省委组织部青干处副处长,贵阳市云岩区委副书记 1987.12——1990.02 贵阳市云岩区委书记 1990.02——1990.07
贵阳市委常委
、云岩区委书记 1990.07——1992.12 共青团贵州省委书记 19...
2023年以来被执纪审查的中管和省管干部(贵州篇)?
答:
曾任贵州省
贵阳市委常委
,贵安新区党工委副书记、管委会副主任,贵阳市经开区党工委书记。2023年5月,唐兴伦涉嫌严重违纪违法,接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。 12、省科学技术协会原一级巡视员:马长青。 马长青,男,回族,1963年11月生,籍贯山东济南,出生地贵州贵阳。1986年9月加入中国共产党,1985年7月参加...
贵州遵义市石道本副市长是哪里人
答:
王晓光担任过
贵阳
市乌当区区委书记,贵阳市人民政府副市长、贵阳市
市委常委
、市委办公厅秘书长,现任遵义市长。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜