44问答网
所有问题
晋城市副市长名单
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-22
王清宪当选为新一届市人民政府市长,冯征、王树新、焦光善、王维平、茹栋梅当选为市人民政府副市长。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWKRDZDKWKZ33ZRRRVR.html
其他回答
第1个回答 2019-12-17
第2个回答 2019-03-10
↖
↖
cq
失旦之鸡,思想方法,寸草不留,不依不饶,
相似回答
晋城
陈浩去哪了
答:
范晓,山西侯马人,1967年12月出生,1987年1月加入中国共产党,1989年8月参加工作。他拥有法学研究生学位和硕士学位。2019年3月任内蒙古自治区公安厅党组书记、厅长。2020年4月,他还担任内蒙古自治区政府副主席,于是在天津履新。原天津
市副市长
、市公安局党委书记、局长董家禄今年5月调任贵州省副省长。...
晋城
历任
市长
答:
晋城1985年建市以来,
晋城市
历任
市长名单
高平的主要领导
答:
胡晓刚,男,满族,1968年5月出生,辽宁省海城市人,研究生学历,工商管理硕士(MBA),1988年5月加入中国共产党,1989年8月参加工作。历任煤炭部太原设计研究院电气工程师、太原社会科学院助理研究员、太原市委办公厅秘书、太原市委办公厅副处级秘书、太原市委办公厅正处级秘书、太原市委督查室副主任;
晋城
...
山西省
晋城市
属于哪个市
答:
山西省
晋城市晋城市
古称泽州、泽州府,位于山西省的东南端,东南两面与河南省的林县、辉县、修武、济源、沁阳、博爱诸县接壤,西与临汾、运城地区相交,北与长治市毗邻。东西宽160公里,南北长100公里,市境总面积9490平方公里,其中市区面积149平方公里,截止2014年人口230.89万人。1985年5月设市,辖...
大家正在搜
晋城市政府人员名单公示
晋城市人民政府官网领导分工
晋城市最新干部任免名单
晋城市政府领导成员名单
晋城市市委常委
晋城市市委常委名单
薛明耀的晋城市市委副书记职务
晋城市人民政府领导简介
晋城市各局局长名单
相关问题
晋城市政府冯仁亮副市长现在分管什么
晋城市副市长名单
晋城历任市长
原晋城市副市长李协定简介
原晋城市副市长赵雪梅现在在什么地方任职
晋城市委组织部副部长分别是谁
晋城市副市长冯征的家庭背景